ROZADOS PEREZ ARMANDO ROBERTO
Informe ejecutivo de ROZADOS PEREZ ARMANDO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROZADOS PEREZ ARMANDO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAONA ABOGACIA Y CONSULTORIA SLP | Soc.Prof. | 11/03/2024 | |
GAONA ABOGACIA Y CONSULTORIA SLP | Consejero | 11/03/2024 | |
GAONA ABOGACIA Y CONSULTORIA SLP | M.Com.Ejec | 11/03/2024 | |
RIOJA 5 ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 08/01/2024 |
VINCULACIONES DE ROZADOS PEREZ ARMANDO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZADOS PEREZ ARMANDO ROBERTO
Consejero
- Rozados Perez Armando Roberto
M.Com.Ejec
- Rozados Perez Armando Roberto
Soc.Prof.
- Alonso Montero Ana
- Camas Jimena Alberto Luis
- Camas Jimena Manuel
- De Los Rios Caparros Maria Paz
- Dominguez Aguilar Carmen
- Geist Hernandez Claudia Mercedes
- Maria Victoria Alonso Montero
- Martinez Cuevas Inmaculada Maria
- PALACIOS DE TORRES Y ASOCIADOS SL
- Pelaez Morales Alberto
- Perez Rocamora Miguel
- Rozados Perez Armando Roberto
- Rueda Alvarez Jose Maria
- Torres Ventosa Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 55, S 8, H SE125271, I/A 18 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Empresa: RIOJA 5 ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Rozados Perez Armando Roberto
- Rueda Alvarez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4067 , F 209, S 8, H SE 60271, I/A 5 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rozados Perez Armando Roberto
Vicepresidente
- Rozados Perez Armando Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 52, S 8, H SE125271, I/A 14 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-41
Empresa: GAONA Y ROZADOS ABOGADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836 , F 42, S 8, H SE125271, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-41
Empresa: GAONA ABOGADOS SLP
Consejero
- Rozados Perez Armando Roberto
- Rueda Alvarez Jose Maria
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5874, L 4781, F 74, S 8, H MA 96833, I/A 19 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-29
Información de ROZADOS PEREZ ARMANDO ROBERTO
Mostramos los datos de ROZADOS PEREZ ARMANDO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZADOS PEREZ ARMANDO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos