ROZADILLA URRESTI JESUS
Informe ejecutivo de ROZADILLA URRESTI JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROZADILLA URRESTI JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMJE ELECTRODOMESTICOS SA | Administrador Unico | 16/07/2013 |
VINCULACIONES DE ROZADILLA URRESTI JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZADILLA URRESTI JESUS
Empresa: RAMJE ELECTRODOMESTICOS SA
Administrador Unico
- Rozadilla Urresti Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 132, S 8, H S 8244, I/A 7 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-39
Empresa: RAMJE ELECTRODOMESTICOS SAL
Administrador Unico
- Rozadilla Urresti Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 131, S 8, H S 8244, I/A 6 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-39
Empresa: RAMJE ELECTRODOMESTICOS SAL
Consejero Delegado
- Diez Mazariegos Jose Ramon
- Rozadilla Urresti Jesus
Consejero
- Diez Mazariegos Jose Ramon
- Montes Herrero Josefa
- Pelayo Pelayo Emilia
- Rozadilla Urresti Jesus
Presidente
Secretario
- Rozadilla Urresti Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 131, S 8, H S 8244, I/A 6 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-39
Empresa: RAMJE ELECTRODOMESTICOS SAL
Consejero Delegado
- Diez Mazariegos Jose Ramon
- Rozadilla Urresti Jesus
Consejero
- Diez Mazariegos Jose Ramon
- Montes Herrero Josefa
- Pelayo Pelayo Emilia
- Rozadilla Urresti Jesus
Presidente
Secretario
- Rozadilla Urresti Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 136, S 8, H S 8244, I/A 5 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-39
Información de ROZADILLA URRESTI JESUS
Mostramos los datos de ROZADILLA URRESTI JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZADILLA URRESTI JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos