ROYUELA GARCIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de ROYUELA GARCIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROYUELA GARCIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTER AUTO SL | Apoderado Solidario | 04/07/2024 | |
CARS GALLERY IBERIA SL | Apoderado Solidario | 22/06/2023 | |
MOTORSOL GALLERY SL | Apoderado Solidario | 22/06/2023 | |
MOBILITY CAR E-POWER SL | Apoderado Solidario | 17/06/2022 | |
MOTOR LLANSA SL | Apoderado Solidario | 11/04/2022 | |
ITALSOL MOTORS BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 30/03/2022 | |
AUTOMOBILS A R MOTORS SL | Apoderado Solidario | 27/03/2022 | |
SACASA SA | Apoderado Solidario | 25/03/2022 | |
LAND MOTORS SA | Apoderado Solidario | 14/03/2022 | |
CARSMARE MARESME SL | Apoderado Solidario | 11/03/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROYUELA GARCIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROYUELA GARCIA BEGOÑA
Empresa: CENTER AUTO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 10888, I/A 35 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-46
Empresa: MOTORSOL GALLERY SL
Apoderado Solidario
- Cantin Ferrer Nuria
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Morales Ortiz Antonia
- Royuela Garcia Begoña
- Sorribes Cutanda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48827 , F 41, S 8, H B 531847, I/A 10 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-08
Empresa: CARS GALLERY IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Cantin Ferrer Nuria
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Morales Ortiz Antonia
- Royuela Garcia Begoña
- Sorribes Cutanda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47678 , F 32, S 8, H B 207821, I/A 46 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-08
Empresa: MOBILITY CAR E-POWER SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Gomez Bustamante Avelina
- Royuela Garcia Begoña
- Sagredo Ruda Vanessa
- Sorribes Cutanda Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48334 , F 140, S 8, H B 580428, I/A 3 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: MOTOR LLANSA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Gomez Bustamante Avelina
- Royuela Garcia Begoña
- Sagredo Ruda Vanessa
- Sorribes Cutanda Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39943 , F 109, S 8, H B 41684, I/A 72 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-08
Empresa: ITALSOL MOTORS BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Gomez Bustamante Avelina
- Royuela Garcia Begoña
- Sagredo Ruda Vanessa
- Sorribes Cutanda Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43576 , F 73, S 8, H B 243457, I/A 30 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: AUTOMOBILS A R MOTORS SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Gomez Bustamante Avelina
- Royuela Garcia Begoña
- Sagredo Ruda Vanessa
- Sorribes Cutanda Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40536 , F 71, S 8, H B 62354, I/A 73 (27/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: SACASA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Gomez Bustamante Avelina
- Royuela Garcia Begoña
- Sagredo Ruda Vanessa
- Sorribes Cutanda Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44436 , F 154, S 8, H B 48816, I/A 43 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: LAND MOTORS SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Gomez Bustamente Avelina
- Royuela Garcia Begoña
- Sagredo Ruda Vanessa
- Sorribes Cutanda Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48110 , F 56, S 8, H B 3103, I/A 55 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Empresa: AUTO9TY-FIVE SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Bautista Isabel Maria
- Gomez Bustamante Avelina
- Royuela Garcia Begoña
- Sagredo Ruda Vanessa
- Sorribes Cutanda Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44078 , F 174, S 8, H B 37650, I/A 48 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
VER MAS ACTOS
Información de ROYUELA GARCIA BEGOÑA
Mostramos los datos de ROYUELA GARCIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROYUELA GARCIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos