ROYO GABAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ROYO GABAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 32
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 45
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE ROYO GABAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRO DE MAHI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2024 | |
AIGI IBERICA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA | Vicepresidente | 15/02/2024 | |
AIGI IBERICA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA | Consejero | 15/02/2024 | |
AIGI IBERICA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Mancomunado | 15/02/2024 | |
AGROPECUARIA LOS CANTALES SL | Administrador Unico | 15/05/2023 | |
DEPUSA ARAGON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2022 | |
BARBOLES RENOVABLES INVERSIONES SA | Administrador Unico | 17/04/2019 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/01/2019 | |
EXEDRA RESIDENCIAL SL | Apoderado | 26/06/2018 | |
EXEDRA RESIDENCIAL SL | Apoderado | 19/08/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROYO GABAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROYO GABAS JOSE MARIA
Empresa: CERRO DE MAHI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Royo Gabas Jose Maria
- Sanz Lopez Luis Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 42861, I/A 19 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-50
Consejero Delegado
- Royo Gabas Jose Maria
Consejero
- Lopez Carranza Daniel
- Lopez Carranza Mariano
- Lopez Navarro Mariano
- Navascues Casado Santiago
- Royo Gabas Jose Maria
Pres.Honorif
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
- Royo Gabas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 8088, I/A 52 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 105, S 8, H Z 73594, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-50
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Royo Gabas Jose Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 100, S 8, H Z 73594, I/A 1 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-50
Empresa: AGROPECUARIA LOS CANTALES SL
Administrador Unico
- Royo Gabas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 58, S 8, H Z 71779, I/A 1 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-50
Empresa: ANTEOMNIA SL
Liquidador
- Royo Gabas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 121, S 8, H Z 55008, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-50
Empresa: ANTEOMNIA SL
Administrador Solidario
- Lopez Carranza Daniel
- Royo Gabas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 121, S 8, H Z 55008, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-50
Empresa: DEPUSA ARAGON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- FERROFIN SL
- Lopez Carranza Daniel
- Royo Gabas Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 114, S 8, H Z 57709, I/A 16 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-50
Empresa: DEPUSA ARAGON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castillo Montserrat
- Becera Choithramani
- Fernandez Azpicueta Ignacio
- Flores Cabado Marta
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Hidalgo Vazquez Fernando
- Lafont Torio Juan
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Carranza Daniel
- Losada Hernandez Pedro
- Martin Romero Maria Elena
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Ramirez Muñoz Vicente
- Royo Gabas Jose Maria
- Tejada Biurrun Jorge
- Uriarte Perez-moreira Estibaliz
- Veramendi B Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 114, S 8, H Z 57709, I/A 16 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-50
Empresa: DEPUSA ARAGON SA
Consejero
- Royo Gabas Jose Maria
- Sanchez Bustamante Alberto
- Urrestizala Figuero Luis Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 114, S 8, H Z 57709, I/A 15 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
VER MAS ACTOS
Información de ROYO GABAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de ROYO GABAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROYO GABAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos