ROYO EGUIZABAL PEDRO
Informe ejecutivo de ROYO EGUIZABAL PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROYO EGUIZABAL PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCULT STA. EULALIA SA | Administrador Solidario | 02/03/2012 | 12/04/2016 |
ESCUELA HOSTELERIA TERRANOVA IBIZA SL | Administrador Unico | 14/04/2015 | |
PUIG DE MISA AGROTURISMO SL | Administrador Unico | 24/12/2014 |
VINCULACIONES DE ROYO EGUIZABAL PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROYO EGUIZABAL PEDRO
Empresa: PROCULT STA. EULALIA SA
Administrador Solidario
- Royo Eguizabal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88, L 88, F 213, S 8, H IB 4216, I/A 5 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-07
Administrador Unico
- Royo Eguizabal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185, L 184, F 45, S 8, H IB 8068, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-07
Empresa: PUIG DE MISA AGROTURISMO SL
Administrador Unico
- Royo Eguizabal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189, L 188, F 58, S 8, H IB 8215, I/A 2 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-07
Empresa: PROCULT STA. EULALIA SA
Administrador Solidario
- Royo Eguizabal Pedro
- Royo Gonzalez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88, L 88, F 213, S 8, H IB 4216, I/A 4 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-07
Información de ROYO EGUIZABAL PEDRO
Mostramos los datos de ROYO EGUIZABAL PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROYO EGUIZABAL PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos