ROY GAMALLO ALEX
Informe ejecutivo de ROY GAMALLO ALEX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROY GAMALLO ALEX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL FRAMAN SA | Administrador Solidario | 08/02/2023 | |
COMERCIAL FRAMAN SA | Administrador Solidario | 03/02/2017 | |
RYMAN GIFTS SL | Administrador Solidario | 22/02/2012 | |
COMERCIAL FRAMAN SA | Administrador Solidario | 25/03/2011 |
VINCULACIONES DE ROY GAMALLO ALEX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROY GAMALLO ALEX
Empresa: COMERCIAL FRAMAN SA
Administrador Solidario
- Roy Gamallo Alex
- Roy Gamallo Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20962 , F 139, S 8, H B 14857, I/A 19 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: COMERCIAL FRAMAN SA
Administrador Solidario
- Roy Gamallo Alex
- Roy Gamallo Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20962 , F 139, S 8, H B 14857, I/A 18 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Empresa: RYMAN GIFTS SL
Administrador Solidario
- Roy Gamallo Alex
- Roy Gamallo Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43036 , F 97, S 8, H B 418754, I/A 1 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Empresa: COMERCIAL FRAMAN SA
Administrador Solidario
- Roy Gamallo Alex
- Roy Gamallo Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20962 , F 138, S 8, H B 14857, I/A 17 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-08
Información de ROY GAMALLO ALEX
Mostramos los datos de ROY GAMALLO ALEX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROY GAMALLO ALEX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos