ROXAS OLGADO MARTA JUANA
Informe ejecutivo de ROXAS OLGADO MARTA JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROXAS OLGADO MARTA JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTICA INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 06/07/2018 | |
MICOS MI PRIMER COLE SL | Administrador Unico | 11/04/2013 |
VINCULACIONES DE ROXAS OLGADO MARTA JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROXAS OLGADO MARTA JUANA
Empresa: ROTICA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Roxas Maria Regina
- Roxas Olgado Marta Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37758 , F 94, S 8, H M 672644, I/A 2 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Administrador Unico
- Roxas Olgado Marta Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7311 , F 154, S 8, H M 118458, I/A 8 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Empresa: MICOS MI PRIMER COLE SL
Administrador Unico
- Roxas Olgado Marta Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19135 , F 212, S 8, H M 334867, I/A 13 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Empresa: NUEVA ROGA SL
Consejero Delegado
- Roxas Olgado Marta Juana
Consejero
- Altamirano Tapia Antonio
- Roxas De Elizalde Maria Del Carmen
- Roxas Mendezona Antonio Jose
- Roxas Olgado Eduardo Jose
- Roxas Olgado Marta Juana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8750 , F 41, S 8, H M 140787, I/A 6 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Administrador Unico
- Roxas Olgado Marta Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7311 , F 153, S 8, H M 118458, I/A 7 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de ROXAS OLGADO MARTA JUANA
Mostramos los datos de ROXAS OLGADO MARTA JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROXAS OLGADO MARTA JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos