ROWE NICOLA HELEN
Informe ejecutivo de ROWE NICOLA HELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROWE NICOLA HELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONSTER GROUP (TRAVEL) SL | Socio Unico | 16/09/2011 |
VINCULACIONES DE ROWE NICOLA HELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROWE NICOLA HELEN
Empresa: MONSTER GROUP (TRAVEL) SL
Consejero
- Oakenfold Louise Audra Matthews
- Rowe Nicola Helen
- Walker Simon John
Presidente
- Rowe Nicola Helen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 103, S 8, H TF 48524, I/A 12 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Empresa: FAIRFAX MARKETING SL
Liquidador
- Rowe Nicola Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 3, S 8, H TF 54019, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-38
Empresa: FAIRFAX MARKETING SL
Administrador Unico
- Rowe Nicola Helen
Liquidador
- Rowe Nicola Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 3, S 8, H TF 54019, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-38
Empresa: MONSTER REWARDS SL
Administrador Unico
- Rowe Nicola Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 81, S 8, H TF 55266, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-38
Empresa: HOLLYWOOD MARKETING SL
Consejero
- Oakenfold Louise Audra Matthews
- Rowe Nicola Helen
- Walker Simon John
Presidente
- Rowe Nicola Helen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 101, S 8, H TF 48524, I/A 6 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-38
Empresa: HOLLYWOOD MARKETING SL
Administrador Unico
- Rowe Nicola Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 101, S 8, H TF 48524, I/A 6 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-38
Empresa: MONSTER REWARDS SL
Administrador Unico
- Rowe Nicola Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 80, S 8, H TF 55266, I/A 1 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-38
Empresa: FAIRFAX MARKETING SL
Administrador Unico
- Rowe Nicola Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 1, S 8, H TF 54019, I/A 1 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-38
Empresa: FAIRFAX MARKETING SL
Socio Único
- Rowe Nicola Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 1, S 8, H TF 54019, I/A 1 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-38
Empresa: HOLLYWOOD MARKETING SL
Administrador Unico
- Rowe Nicola Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 187, S 8, H TF 48524, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-38
VER MAS ACTOS
Información de ROWE NICOLA HELEN
Mostramos los datos de ROWE NICOLA HELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROWE NICOLA HELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos