ROWE MARK RICHARD THOMAS
Informe ejecutivo de ROWE MARK RICHARD THOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROWE MARK RICHARD THOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONSTER GROUP (TRAVEL) SL | Apoderado | 03/07/2019 | |
MONSTER REWARDS SL | Apoderado | 03/07/2019 | |
ADVANCED BUSINESS CONSULTANTS LEGAL SL | Apoderado Solidario | 10/06/2019 | |
ADVANCED BUSINESS CONSULTANTS LEGAL SL | Presidente | 16/12/2016 | |
ADVANCED BUSINESS CONSULTANTS LEGAL SL | Consejero | 16/12/2016 |
VINCULACIONES DE ROWE MARK RICHARD THOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROWE MARK RICHARD THOMAS
Empresa: MONSTER REWARDS SL
Consejero
- Oakenfold Louise Audra Matthews
- Rowe Mark Richard Thomas
- Walker Simon John
Presidente
- Rowe Mark Richard Thomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 84, S 8, H TF 55266, I/A 8 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Empresa: MONSTER REWARDS SL
Apoderado
- Rowe Mark Richard Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 83, S 8, H TF 55266, I/A 7 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Empresa: MONSTER GROUP (TRAVEL) SL
Apoderado
- Rowe Mark Richard Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 103, S 8, H TF 48524, I/A 11 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Apoderado Solidario
- Rowe Mark Richard Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 206, S 8, H TF 58217, I/A 5 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-38
Empresa: JIVE HIPPO SL
Consejero
- Oakenfold Louise Audra Matthews
- Rowe Mark Richard Thomas
- Walker Simon John
Presidente
- Rowe Mark Richard Thomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 203, S 8, H TF 58217, I/A 1 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-38
Empresa: MONSTER REWARDS SL
Consejero
- Oakenfold Louise Audra Matthews
- Rowe Mark Richard Thomas
- Walker Simon John
Presidente
- Rowe Mark Richard Thomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 81, S 8, H TF 55266, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-38
Empresa: HOLLYWOOD MARKETING SL
Administrador Unico
- Rowe Mark Richard Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 187, S 8, H TF 48524, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-38
Empresa: HOLLYWOOD MARKETING SL
Administrador Unico
- Rowe Mark Richard Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 186, S 8, H TF 48524, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-38
Empresa: HOLLYWOOD MARKETING SL
Socio Único
- Rowe Mark Richard Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 186, S 8, H TF 48524, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-38
Información de ROWE MARK RICHARD THOMAS
Mostramos los datos de ROWE MARK RICHARD THOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROWE MARK RICHARD THOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos