ROVIRA SOLIGO RAMON
Informe ejecutivo de ROVIRA SOLIGO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROVIRA SOLIGO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS KELONIK SA | Apoderado Solidario | 10/01/2022 | |
KELONIK DIGITAL SL | Apoderado Solidario | 29/10/2021 | |
KELONIK INGENIERIA SL | Apoderado Solidario | 28/10/2021 | |
QRITERIS STI SL | Administrador Unico | 01/08/2012 | |
ALCONGILE SYSTEM SL | Administrador Unico | 01/08/2012 | |
EFBN TIC SL | Administrador Unico | 29/12/2010 |
VINCULACIONES DE ROVIRA SOLIGO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA SOLIGO RAMON
Empresa: SUMINISTROS KELONIK SA
Apoderado Solidario
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48126 , F 11, S 8, H B 54240, I/A 52 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: KELONIK INGENIERIA SL
Apoderado Solidario
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46269 , F 42, S 8, H B 340152, I/A 17 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: KELONIK DIGITAL SL
Apoderado Solidario
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46269 , F 22, S 8, H B 340150, I/A 22 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: URCALEME SL
Administrador Unico
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39925 , F 102, S 8, H B 357018, I/A 4 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Empresa: URCALEME SL
Administrador Solidario
- Fiestas Ruana Lidia
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39925 , F 102, S 8, H B 357018, I/A 4 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Administrador Unico
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26112 , F 167, S 8, H B 97923, I/A 16 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Empresa: URCALEME SL
Administrador Solidario
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39925 , F 101, S 8, H B 357018, I/A 3 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-08
Empresa: ALCONGILE SYSTEM SL
Administrador Unico
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39128 , F 81, S 8, H B 338923, I/A 3 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
Empresa: QRITERIS STI SL
Administrador Unico
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40851 , F 147, S 8, H B 377311, I/A 2 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
Empresa: SAKURAPROJECT SL
Administrador Unico
- Rovira Soligo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39925 , F 83, S 8, H B 357014, I/A 2 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
VER MAS ACTOS
Información de ROVIRA SOLIGO RAMON
Mostramos los datos de ROVIRA SOLIGO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA SOLIGO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos