ROVIRA PASTOR JOAN MARIA
Informe ejecutivo de ROVIRA PASTOR JOAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROVIRA PASTOR JOAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRICTE ALIMENTACIO SL | Presidente | 03/06/2014 | |
DISTRICTE ALIMENTACIO SL | Consejero | 03/06/2014 | |
INTEGRAL D'HOSTELERIA EUROLINE SL | Administrador Unico | 26/06/2012 | |
INSTALACIONES INTEGRALES DE HOSTELERIA EUROLINE SL | Administrador Unico | 09/06/2011 |
VINCULACIONES DE ROVIRA PASTOR JOAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA PASTOR JOAN MARIA
Empresa: DISTRICTE ALIMENTACIO SL
Consejero
- Cuni Soler Joan
- Junoy Roca Ferran
- Pujol Marlet Jose
- Rovira Pastor Joan Maria
- Sabate Cifre Joan
Presidente
- Rovira Pastor Joan Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43363 , F 164, S 8, H B 426501, I/A 3 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Empresa: INTEGRAL D'HOSTELERIA EUROLINE SL
Administrador Unico
- Rovira Pastor Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29974 , F 9, S 8, H B 167225, I/A 4 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-08
Empresa: INTEGRAL D'HOSTELERIA EUROLINE SL
Administrador Mancomunado
- Rovira Pastor Joan Maria
- Vargas Berga Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29974 , F 8, S 8, H B 167225, I/A 3 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Administrador Unico
- Rovira Pastor Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27156 , F 196, S 8, H B 115128, I/A 8 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-08
Administrador
- Rovira Pastor Joan Maria
- Vargas Berga Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27156 , F 196, S 8, H B 115128, I/A 8 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-08
Información de ROVIRA PASTOR JOAN MARIA
Mostramos los datos de ROVIRA PASTOR JOAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA PASTOR JOAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos