ROVIRA DURAN MARIA
Informe ejecutivo de ROVIRA DURAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROVIRA DURAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBIT RURAL SL | Consejero | 04/06/2013 | |
AGROXARXA SL | Consejero | 24/04/2013 | |
EURUP SL | Consejero | 08/10/2012 | |
EDICIONS LA TERRA SL | Consejero | 27/05/2009 | 25/09/2012 |
EDICIONS LA TERRA SL | Consejero | 20/02/2009 | 08/04/2009 |
VINCULACIONES DE ROVIRA DURAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA DURAN MARIA
Empresa: AMBIT RURAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33489 , F 196, S 8, H B 232337, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-08
Empresa: AGROXARXA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 937 , F 53, S 8, H L 1668, I/A 36 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-25
Empresa: EURUP SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42280 , F 42, S 8, H B 69605, I/A 19 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Empresa: EDICIONS LA TERRA SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41237 , F 34, S 8, H B 66217, I/A 17 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-08
Empresa: EDICIONS LA TERRA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Caball Subirana Joan
- Cabre Clariana Josep
- Rovira Duran Maria
- Torres Rodriguez Salomo
- Verge Oms Joan Josep
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24221 , F 76, S 8, H B 66217, I/A 11 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-08
Empresa: EDICIONS LA TERRA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24221 , F 76, S 8, H B 66217, I/A 10 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Empresa: EDICIONS LA TERRA SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24221 , F 75, S 8, H B 66217, I/A 8 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-08
Información de ROVIRA DURAN MARIA
Mostramos los datos de ROVIRA DURAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA DURAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos