ROVIRA CARBONELL JAUME
Informe ejecutivo de ROVIRA CARBONELL JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROVIRA CARBONELL JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETXEA-ORUBE SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2023 | |
COMPONENTES GANADEROS UNIFICATS JARB SL | Administrador Unico | 06/06/2017 |
VINCULACIONES DE ROVIRA CARBONELL JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA CARBONELL JAUME
Empresa: ETXEA-ORUBE SL
Administrador Mancomunado
- Rovira Carbonell Jaume
- Rovira Carbonell Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48360 , F 139, S 8, H B 581397, I/A 6 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: ETXEA-ORUBE SL
Administrador Unico
- Rovira Carbonell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48360 , F 139, S 8, H B 581397, I/A 6 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: ETXEA-ORUBE SL
Administrador Unico
- Rovira Carbonell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 75, S 8, H SS 27298, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Empresa: ETXEA-ORUBE SL
Administrador Mancomunado
- Carbonell Masip Maria Neus
- Rovira Carbonell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 75, S 8, H SS 27298, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Empresa: ETXEA-ORUBE SL
Administrador Mancomunado
- Carbonell Masip Maria Neus
- Rovira Carbonell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 75, S 8, H SS 27298, I/A 2 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-20
Empresa: ETXEA-ORUBE SL
Administrador Mancomunado
- Carbonell Masip Maria Neus
- Rovira Carbonell Jaume
- Rovira Carbonell Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 75, S 8, H SS 27298, I/A 2 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-20
Empresa: COMPONENTES GANADEROS URGELL SL
Administrador Unico
- Rovira Carbonell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 120, S 8, H L 30304, I/A 1 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-25
Información de ROVIRA CARBONELL JAUME
Mostramos los datos de ROVIRA CARBONELL JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA CARBONELL JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos