ROVIRA CAMPOS JOAN
Informe ejecutivo de ROVIRA CAMPOS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROVIRA CAMPOS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCESTIK24 SL | Apoderado Solidario | 20/03/2024 | |
LINEUPSTUDIO SL | Apoderado Solidario | 09/12/2022 | |
PUNTA RODEO INVEST SL | Apoderado Solidario | 07/12/2022 | |
WINGFOIL SLP | Apoderado Solidario | 05/12/2022 | |
FACIAL SURGERY SLP | Apoderado Solidario | 14/01/2022 | |
ALICIA INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 13/01/2022 | |
MAXILODENTAL VALLES SL | Apoderado Solidario | 13/01/2022 | |
GM 179 SL | Apoderado Solidario | 14/08/2014 |
VINCULACIONES DE ROVIRA CAMPOS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA CAMPOS JOAN
Empresa: SOCESTIK24 SL
Apoderado Solidario
- Rovira Campos Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49166 , F 2, S 8, H B 610076, I/A 2 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: LINEUPSTUDIO SL
Apoderado Solidario
- Rovira Campos Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48416 , F 144, S 8, H B 583241, I/A 4 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-08
Empresa: PUNTA RODEO INVEST SL
Apoderado Solidario
- Rovira Campos Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48416 , F 134, S 8, H B 583239, I/A 4 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Empresa: WINGFOIL SLP
Apoderado Solidario
- Rovira Campos Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48233 , F 31, S 8, H B 576823, I/A 2 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
Empresa: CENTRAL DE VIVERES SA
Consejero
- Rovira Campos Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 117, S 8, H B 89614, I/A 49 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-08
Empresa: FACIAL SURGERY SLP
Apoderado Solidario
- Rovira Campos Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36633 , F 136, S 8, H B 280770, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Empresa: ALICIA INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- Rovira Campos Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33305 , F 105, S 8, H B 229205, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Empresa: MAXILODENTAL VALLES SL
Apoderado Solidario
- Rovira Campos Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44463 , F 202, S 8, H B 456779, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: CENTRAL DE VIVERES SA
Consejero
- Canela Paredes Alejandro
- Guardiola Solsona Jose Ramon
- Riudeubas Sese Juan
- Rovira Campos Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 114, S 8, H B 89614, I/A 47 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-08
Empresa: CENTRAL DE VIVERES SA
Consejero
- Canela Paredes Alejandro
- Guardiola Solsona Jose Ramon
- Riudeubas Sese Juan
- Rovira Campos Joan
- Vidal Serra Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 114, S 8, H B 89614, I/A 47 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-08
VER MAS ACTOS
Información de ROVIRA CAMPOS JOAN
Mostramos los datos de ROVIRA CAMPOS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA CAMPOS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos