ROURE APEZTEGUIA CRISTINA
Informe ejecutivo de ROURE APEZTEGUIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROURE APEZTEGUIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIGOX REAL STATE SL | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
TOLIARY SL | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
FOODYNOVA MANAGEMENT SL | REPR.143 RRM | 20/02/2024 |
VINCULACIONES DE ROURE APEZTEGUIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROURE APEZTEGUIA CRISTINA
Empresa: OLIGOX REAL STATE SL
Administrador Unico
- Roure Apezteguia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 592555, I/A 2 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Empresa: TOLIARY SL
Apoderado Solidario
- Roure Apezteguia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32821 , F 80, S 8, H B 84209, I/A 22 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-08
Empresa: FOODYNOVA MANAGEMENT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Roure Apezteguia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49143 , F 30, S 8, H B 609322, I/A 1 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-08
Empresa: TOLIARY SL
Administrador Solidario
- Roure Apezteguia Cesar
- Roure Apezteguia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32821 , F 80, S 8, H B 84209, I/A 21 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: TOLIARY SL
Administrador Solidario
- Roure Apezteguia Cesar
- Roure Apezteguia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32821 , F 78, S 8, H B 84209, I/A 17 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-08
Empresa: TOLIARY SL
Administrador Unico
- Roure Apezteguia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32821 , F 78, S 8, H B 84209, I/A 17 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-08
Empresa: TOLIARY SL
Administrador Unico
- Roure Apezteguia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25145 , F 127, S 8, H B 84209, I/A 11 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Información de ROURE APEZTEGUIA CRISTINA
Mostramos los datos de ROURE APEZTEGUIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROURE APEZTEGUIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos