ROTTER RUDIGER
Informe ejecutivo de ROTTER RUDIGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROTTER RUDIGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OEE CRESCENT SPANISH HOLDCO SL | Apoderado | 01/04/2022 | |
OEE CRESCENT SPANISH AGGREGATOR HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 30/03/2022 | |
PDC INDUSTRIAL CENTER 4 SP SL | Apoderado Solidario | 28/03/2022 | |
PDC INDUSTRIAL CENTER 5 SP SL | Apoderado Solidario | 28/03/2022 | |
OEE BIDCO TORIJA SL | Apoderado Solidario | 28/03/2022 |
VINCULACIONES DE ROTTER RUDIGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROTTER RUDIGER
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 1 SP SL
Apoderado
- Dagul Joshua
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
- Wolfe Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43213 , F 2, S 8, H M 733721, I/A 15 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
Empresa: EP CRESCENT SPANISH HOLDCO SL
Apoderado
- Dagul Joshua
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
- Wolfe Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40548 , F 189, S 8, H M 719781, I/A 9 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: EP CRESCENT SPANISH HOLDCO SL
Apoderado Solidario
- Borrmann Christine
- Dagul Josh
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
- Wolfe Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40548 , F 189, S 8, H M 719781, I/A 9 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Apoderado Solidario
- Dagul Joshua
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
- Wolfe Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41507 , F 197, S 8, H M 735511, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Apoderado Solidario
- Borrmann Christine
- Dagul Josh
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41507 , F 197, S 8, H M 735511, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 1 SP SL
Apoderado
- Dagul Joshua
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
- Wolfe Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43213 , F 2, S 8, H M 733721, I/A 14 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: YOUNGSTOWN CORPORATE SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Dagul Joshua
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
- Wolfe Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42166 , F 104, S 8, H M 746560, I/A 5 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 4 SP SL
Apoderado Solidario
- Dagul Joshua
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
- Wolfe Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42170 , F 25, S 8, H M 724074, I/A 13 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 5 SP SL
Apoderado Solidario
- Dagul Joshua
- Munro-faure Claire
- Prosser Michaela
- Rotter Rudiger
- Wolfe Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42968 , F 180, S 8, H M 723009, I/A 12 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: EP CRESCENT SPANISH HOLDCO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40548 , F 188, S 8, H M 719781, I/A 7 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
VER MAS ACTOS
Información de ROTTER RUDIGER
Mostramos los datos de ROTTER RUDIGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROTTER RUDIGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos