ROTLLANT SOLA MARIO
Informe ejecutivo de ROTLLANT SOLA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 49
Empresas inactivas: 23
CARGOS DE ROTLLANT SOLA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVE PARTNERS SA | Representante | 09/08/2024 | |
EQUATORIAL COCA COLA BOTTLING COMPANY SL | Consejero | 06/08/2024 | |
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SA | Administrador Mancomunado | 27/07/2023 | |
COBEGA SA | REPR.143 RRM | 22/07/2022 | |
EQUATORIAL COCA COLA BOTTLING COMPANY SL | Consejero | 14/10/2019 | |
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SA | Administrador Mancomunado | 16/10/2017 | |
COBEGA SA | REPR.143 RRM | 10/10/2017 | |
EQUATORIAL COCA COLA BOTTLING COMPANY SL | Consejero | 16/05/2014 | |
DAUMERIDIAN INVEST SL | Representante | 10/01/2013 | |
AGRICOLA AUBOCASSER SL | Administrador Unico | 22/06/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROTLLANT SOLA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROTLLANT SOLA MARIO
Empresa: OLIVE PARTNERS SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 613050, I/A 44 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: OLIVE PARTNERS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 613050, I/A 44 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Consejero
- Bosch Collantes De Teran Alfonso Javier
- Daurella Comadran Sol
- Libano Daurella Alfonso
- Rotllant Sola Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 173662, I/A 118 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: PLAYGROUND COMUNICACION SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Jorge Nebot Soledad
- Rotllant Sola Mario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46550 , F 91, S 8, H B 366988, I/A 20 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Administrador Mancomunado
- COBEGA SA
- Rotllant Sola Mario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44176 , F 223, S 8, H B 6286, I/A 105 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-08
Apoderado Mancomunado
- Aguade Borrull Albert
- Alonso Renteria Nerea Izaskun
- Anton Simon Conrado
- Calero Cañadell Nuria
- Campos Tapias Elena
- Cansado Gilabert Eduard
- Cansado Gilabert Eduard
- Cirera Claveria Anna
- Cortes Vidal Fermin
- Diego Alejandro Zachariou
- Garrido Elena Miguel
- Garrido Elena Miguel
- Gomez Sanz Ruben
- Gonzalvez Garcia Nuria
- Gracia Roig Felipe
- Herradon Escalonilla Maria Ronda
- Ledesma Martinez Alejandro
- Martinez Betoret Juan Carlos
- Martinez Mendizabal Maria Arantzazu
- Navarro Lleonart Manuel Joan
- Orriols Lobez Guillem
- Pelao Illa Anna
- Pilo Gutierrez Jonathan
- Ruiz Perez Jordi
- Sala Rotllan Daniel
- Solanes Pardo Lluis
- Suñe Doñate Montserrat
- Suris Palou Claudia
- Vazquez Prieto Miguel
- Vazquez Prieto Miguel
- Zuleta Atencio Aristides Segundo
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguade Borrull Albert
- Bofill Duran Ur
- Carriedo Lopez Carlos
- Carriedo Lopez Carlos
- Cortes Vidal Fermin
- Cortes Vidal Fermin
- Garrido Elena Miguel
- Garrido Elena Miguel Angel
- Hernandez Garcia Javier
- Jimenez Gomez Emilio
- Soaz Garcia Albert
- Suñe Doñate Montserrat
- Vazquez Prieto Miguel
- Zuleta Atencio Aristides Segundo
Apoderado Solidario
- Blanes Molto Emilio
- Carlo Calvino
- Carriedo Lopez Carlos
- Cortes Vidal Fermin
- Cos Vila Marc
- Folgado Gustens Javier
- Garcia Hernandez Emilio Jose
- Ledesma Martinez Alejandro
- Soaz Garcia Albert
- Soto Rodriguez Ignacio Manuel
- Tarazona Del Val Andres Manuel
- Vazquez Jimenez Salvador
- Vera Fernandez Manuel
- Viladomat Culla Joan
Apoderado
- Fernandez Val Jordi
- Libano Daurella Alfonso
- Libano Daurella Alfonso
- Rotllant Sola Mario
- Rotllant Sola Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44176 , F 217, S 8, H B 6286, I/A 101 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: PLAYGROUND COMUNICACION SL
Auditor
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Jorge Nebot Soledad
- Rotllant Sola Mario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46550 , F 89, S 8, H B 366988, I/A 15 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-08
Empresa: COBEGA SA
COPRESI.B
Consejero
MRO.COMS.EJE
REPR.143 RRM
- Rotllant Sola Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48052 , F 111, S 8, H B 88736, I/A 186 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: DELIVRA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Libano Daurella Alfonso
- Libano Daurella Alfonso
- Rotllant Sola Mario
- Rotllant Sola Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47768 , F 189, S 8, H B 337554, I/A 53 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Empresa: GRUPO CACAOLAT SL
COPRESI.B
Consejero
- COBEGA SA
- Daurella Comadran Sol
- Libano Daurella Alfonso
- Rotllant Sola Mario
Copresidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47293 , F 122, S 8, H B 373358, I/A 30 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-08
VER MAS ACTOS
Información de ROTLLANT SOLA MARIO
Mostramos los datos de ROTLLANT SOLA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROTLLANT SOLA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos