ROTHENBERGER HELMUT
Informe ejecutivo de ROTHENBERGER HELMUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROTHENBERGER HELMUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTHENBERGER SA | Consejero | 20/02/2009 | 05/02/2014 |
SUPER EGO TOOLS SL | Consejero | 03/10/2011 | 30/01/2014 |
ROTHENBERGER IBERIA SL | Consejero | 03/10/2011 | 30/01/2014 |
VINCULACIONES DE ROTHENBERGER HELMUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROTHENBERGER HELMUT
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
- Orbegozo Urcelay Rafael
- Picaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Rothenberger Helmut
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 29, S 8, H BI 4764,A , I/ 67 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-48
Empresa: SUPER EGO TOOLS SL
Consejero
- Orbegozo Urcelay Rafael
- Pikaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Rothenberger Helmut
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 162, S 8, H BI 59154, I/A 6 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-48
Empresa: ROTHENBERGER IBERIA SL
Consejero
- Orbegozo Urcelay Rafael
- Pikaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Rothenberger Helmut
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 170, S 8, H BI 59155, I/A 6 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-48
Empresa: ROTHENBERGER IBERIA SL
Consejero
- Orbegozo Urcelay Rafael
- Pikaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Rothenberger Helmut
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 166, S 8, H BI 59155, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-48
Empresa: SUPER EGO TOOLS SL
Consejero
- Orbegozo Urcelay Rafael
- Pikaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Rothenberger Helmut
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 158, S 8, H BI 59154, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-48
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
- Geisperger Stefan Michael
- Orbegozo Urcelay Rafael
- Orbegozo Urcelay Rafael
- Picaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Picaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Rothenberger Helmut
- Rothenberger Helmut
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 25, S 8, H BI 4764,A , I/ 56 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-48
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
- Azcona Ollacarizqueta Manuel Abraham
- Geisperger Stefan Michael
- Geisperger Stefan Michael
- Orbegozo Urcelay Rafael
- Picaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Rothenberger Helmut
- Rothenberger Helmut
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 25, S 8, H BI 4764,A , I/ 56 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-48
Información de ROTHENBERGER HELMUT
Mostramos los datos de ROTHENBERGER HELMUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROTHENBERGER HELMUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos