ROTH ROMERO LAURA
Informe ejecutivo de ROTH ROMERO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROTH ROMERO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREATIVOS DE PUBLICIDAD SA | Administrador Unico | 30/08/2021 | |
INMESA SA | Presidente | 28/07/2021 | |
INMESA SA | Consejero Delegado | 02/10/2020 | |
INMESA SA | Consejero | 12/01/2017 |
VINCULACIONES DE ROTH ROMERO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROTH ROMERO LAURA
Empresa: CREATIVOS DE PUBLICIDAD SA
Administrador Unico
- Roth Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12358 , F 183, S 8, H M 65770, I/A 44 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Empresa: CREATIVOS DE PUBLICIDAD SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Mendez Roth Julio Antonio
- Roth Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12358 , F 183, S 8, H M 65770, I/A 44 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Empresa: INMESA SA
Consejero Delegado
- Roth Romero Laura
Consejero
- Mendez Roth Jose Antonio
- Mendez Roth Julio
- Mendez Roth Laura
- Roth Romero Laura
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19975 , F 198, S 8, H M 68985, I/A 39 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: INMESA SA
Presidente
- Roth Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19975 , F 198, S 8, H M 68985, I/A 39 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: INMESA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Roth Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19975 , F 198, S 8, H M 68985, I/A 39 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: INMESA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mendez Garcia Antonio
- Mendez Roth Jose Antonio
- Mendez Roth Julio
- Mendez Roth Laura
- Roth Romero Laura
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19975 , F 198, S 8, H M 68985, I/A 38 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: INMESA SA
Consejero Delegado
- Roth Romero Laura
Vicepresidente
- Roth Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19975 , F 198, S 8, H M 68985, I/A 38 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: CREATIVOS DE PUBLICIDAD SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Mendez Roth Julio Antonio
- Roth Romero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12358 , F 182, S 8, H M 65770, I/A 43 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Empresa: INMESA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mendez Garcia Antonio
- Mendez Roth Jose Antonio
- Mendez Roth Julio
- Mendez Roth Laura
- Roth Romero Laura
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19975 , F 197, S 8, H M 68985, I/A 37 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Empresa: INMESA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19975 , F 197, S 8, H M 68985, I/A 37 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
VER MAS ACTOS
Información de ROTH ROMERO LAURA
Mostramos los datos de ROTH ROMERO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROTH ROMERO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos