ROTELLAR RIOJA LUIS
Informe ejecutivo de ROTELLAR RIOJA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROTELLAR RIOJA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAT2NAT SL | Administrador Unico | 04/12/2018 | |
MARBYS LOGICAL FOOD PROCESS SL | Administrador Unico | 19/06/2013 | |
SUSHI-O COMPANY SL | Administrador Unico | 03/08/2011 |
VINCULACIONES DE ROTELLAR RIOJA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROTELLAR RIOJA LUIS
Empresa: NAT2NAT SL
Administrador Unico
- Rotellar Rioja Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675 , F 95, S 8, H TO 41173, I/A 1 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-45
Empresa: SUSHI-O SL
Liquidador
- Rotellar Rioja Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42698 , F 92, S 8, H B 414726, I/A 3 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Empresa: SUSHI-O SL
Administrador Unico
- Rotellar Rioja Luis
Liquidador
- Rotellar Rioja Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42698 , F 92, S 8, H B 414726, I/A 3 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Empresa: MARBYS LOGICAL FOOD PROCESS SL
Administrador Unico
- Rotellar Rioja Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38977 , F 44, S 8, H B 333799, I/A 6 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-08
Empresa: SUSHI-O COMPANY SL
Administrador Unico
- Rotellar Rioja Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42698 , F 85, S 8, H B 414724, I/A 1 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-08
Empresa: SUSHI-O SL
Administrador Unico
- Rotellar Rioja Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42698 , F 90, S 8, H B 414726, I/A 1 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-08
Información de ROTELLAR RIOJA LUIS
Mostramos los datos de ROTELLAR RIOJA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROTELLAR RIOJA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos