ROSZPIDE ORBEGOZO CARMEN
Informe ejecutivo de ROSZPIDE ORBEGOZO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ROSZPIDE ORBEGOZO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEEMORE INVESTMENTS SL | Representante | 23/05/2024 | |
CI IV TERUEL HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 28/01/2021 | |
ORAZUL ENERGY GUATEMALA SL | Apoderado | 14/06/2018 |
VINCULACIONES DE ROSZPIDE ORBEGOZO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSZPIDE ORBEGOZO CARMEN
Empresa: LEEMORE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Roszpide Orbegozo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746554, I/A 5 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Gonzalez Juan
- Area Diaz De Atauri Juan
- Bermudez Madrigal Julio
- Camps Seyller Sonia
- Clavijo Agreda Mar
- De Carranza Garcia De Velasco Enrique Thomas
- De Martin Maurer Angel
- Ester Palacios Javier
- Garcia Guijarro Maria Pilar
- Gavila Castello Borja
- Lozano De Diego Juan
- Osorio Marugan Cecilia
- Ruffin Vicente Javier
- Santos Sanchez Fernando
- Schaub Hernandez Daniel Rodolf
- Shin So Ra Park
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41211 , F 84, S 8, H M 697315, I/A 18 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Gonzalez Juan
- Area Diaz De Atauri Juan
- Bermudez Madrigal Julio
- Camps Seyller Sonia
- Clavijo Agreda Mar
- De Carranza Garcia De Velasco Enrique Thomas
- De Martin Maurer Angel
- Ester Palacios Javier
- Garcia Guijarro Maria Pilar
- Gavila Castello Borja
- Lozano De Diego Juan
- Osorio Marugan Cecilia
- Ruffin Vicente Javier
- Santos Sanchez Fernando
- Schaub Hernandez Daniel Rodolf
- Shin So Ra Park
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 214, S 8, H M 646598, I/A 21 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: EO-ZON GENERACION EOLICA SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Gonzalez Juan
- Area Diaz De Atauri Juan
- Bermudez Madrigal Julio
- Camps Seyller Sonia
- Clavijo Agreda Mar
- De Carranza Garcia De Velasco Enrique Thomas
- De Martin Maurer Angel
- Ester Palacios Javier
- Garcia Guijarro Maria Pilar
- Gavila Castello Borja
- Lozano De Diego Juan
- Osorio Marugan Cecilia
- Ruffin Vicente Javier
- Santos Sanchez Fernando
- Schaub Hernandez Daniel Rodolf
- Shin So Ra Park
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 63, S 8, H M 689857, I/A 18 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: CI IV TERUEL HOLDCO SL
Apoderado Solidario
- Diez Arranz Beatriz
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Roszpide Orbegozo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40316 , F 172, S 8, H M 716219, I/A 6 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: EO-ZON GENERACION EOLICA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38808 , F 54, S 8, H M 689857, I/A 5 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35987 , F 86, S 8, H M 646598, I/A 7 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 33, S 8, H M 697315, I/A 5 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
Empresa: ORAZUL ENERGY GUATEMALA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36832 , F 193, S 8, H M 659336, I/A 3 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Apoderado Solidario
- Diez Arranz Beatriz
- Freire Villanova Ana
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Roszpide Orbegozo Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 201, S 8, H M 651452, I/A 2 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
VER MAS ACTOS
Información de ROSZPIDE ORBEGOZO CARMEN
Mostramos los datos de ROSZPIDE ORBEGOZO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSZPIDE ORBEGOZO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos