ROSSI GOMEZ MARTIN ALBERTO
Informe ejecutivo de ROSSI GOMEZ MARTIN ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSSI GOMEZ MARTIN ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRAUTO ML SL | Administrador Solidario | 09/02/2022 | |
ELECTROMECANICA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 20/01/2020 |
VINCULACIONES DE ROSSI GOMEZ MARTIN ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSSI GOMEZ MARTIN ALBERTO
Empresa: INTEGRAUTO ML SL
Administrador Solidario
- Rossi Gomez Martin Alberto
- Torosyan Levon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6120, L 5027, F 175, S 8, H MA165147, I/A 1 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
Empresa: ELECTROMECANICA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Rossi Gomez Martin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5454, L 4361, F 83, S 8, H MA130936, I/A 2 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-29
Empresa: ELECTROMECANICA INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Baez Sanchez Alfonso
- Rossi Gomez Martin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5454, L 4361, F 83, S 8, H MA130936, I/A 2 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-29
Empresa: ELECTROMECANICA INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Baez Sanchez Alfonso
- Rossi Gomez Martin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5454, L 4361, F 83, S 8, H MA130936, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-29
Información de ROSSI GOMEZ MARTIN ALBERTO
Mostramos los datos de ROSSI GOMEZ MARTIN ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSSI GOMEZ MARTIN ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos