ROSSELLO BARBARA MARIANO
Informe ejecutivo de ROSSELLO BARBARA MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROSSELLO BARBARA MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UROAN XXI SL | Administrador Solidario | 31/01/2022 | |
AVELLANOS SA | Administrador Unico | 30/12/2010 |
VINCULACIONES DE ROSSELLO BARBARA MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSSELLO BARBARA MARIANO
Empresa: UROAN XXI SL
Administrador Solidario
- Rossello Barbara Mariano
- Rossello Gaya Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 155, S 8, H PM 20190, I/A 8 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-07
Empresa: UROAN XXI SL
Administrador Unico
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 155, S 8, H PM 20190, I/A 8 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-07
Empresa: AVELLANOS SA
Administrador Unico
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 216, S 8, H PM 3007, I/A 11 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-07
Empresa: INSTITUTO DE MEDICINA SEXUAL SL
Liquidador
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 79, S 8, H PM 54719, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-07
Empresa: INSTITUTO DE MEDICINA SEXUAL SL
Administrador Solidario
- Gaya Hernandez Maria Victoria
- Rossello Barbara Mariano
Liquidador
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 79, S 8, H PM 54719, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-07
Empresa: AVELLANOS SA
Administrador Unico
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 216, S 8, H PM 3007, I/A 10 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-07
Empresa: UROTECNO BALEAR SL
Liquidador
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 174, S 8, H PM 66809, I/A 2 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-07
Empresa: UROTECNO BALEAR SL
Administrador Solidario
- Mus Malleu Alfredo
- Rossello Barbara Mariano
Liquidador
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 174, S 8, H PM 66809, I/A 2 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-07
Empresa: UROTECNO BALEAR SL
Administrador Solidario
- Mus Malleu Alfredo
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 173, S 8, H PM 66809, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07
Empresa: AVELLANOS SA
Administrador Unico
- Rossello Barbara Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 166, S 8, H PM 3007, I/A 9 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-07
VER MAS ACTOS
Información de ROSSELLO BARBARA MARIANO
Mostramos los datos de ROSSELLO BARBARA MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSSELLO BARBARA MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos