ROSSANO BENETAZZO
Informe ejecutivo de ROSSANO BENETAZZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSSANO BENETAZZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSAM 2012 SL | Administrador Unico | 11/02/2013 | |
MANAGEMENT PROJECTS NETWORKS SL | Administrador Solidario | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE ROSSANO BENETAZZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSSANO BENETAZZO
Empresa: ROSAM 2012 SL
Administrador Unico
- Rossano Benetazzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9583, L 6865, F 194, S 8, H V 152370, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-46
Empresa: HF ROSEN SL
Liquidador
- Rossano Benetazzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42608 , F 123, S 8, H B 411494, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-08
Empresa: HF ROSEN SL
Administrador Unico
- Rossano Benetazzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42608 , F 123, S 8, H B 411494, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-08
Empresa: HF ROSEN SL
Administrador Unico
- Rossano Benetazzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42608 , F 120, S 8, H B 411494, I/A 1 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-08
Empresa: MANAGEMENT PROJECTS NETWORKS SL
Administrador Solidario
- Crespi Traveria Enric Antoni
- Enrico Giovanelli
- Rossano Benetazzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41687 , F 60, S 8, H B 393370, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Empresa: MANAGEMENT PROJECTS NETWORKS SL
Administrador Mancomunado
- Crespi Traveria Enric Antoni
- Enrico Giovanelli
- Rossano Benetazzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41687 , F 60, S 8, H B 393370, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Empresa: MANAGEMENT PROJECTS NETWORKS SL
Administrador Mancomunado
- Crespi Traveria Enric Antoni
- Enrico Giovanelli
- Rossano Benetazzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41687 , F 58, S 8, H B 393370, I/A 1 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Información de ROSSANO BENETAZZO
Mostramos los datos de ROSSANO BENETAZZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSSANO BENETAZZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos