ROSON FERREIRO VICTORINO
Informe ejecutivo de ROSON FERREIRO VICTORINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROSON FERREIRO VICTORINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMARSA CONSULTORIA SL | Administrador Solidario | 07/02/2013 |
VINCULACIONES DE ROSON FERREIRO VICTORINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSON FERREIRO VICTORINO
Empresa: TORRE DE DUMIA SL
Administrador Unico
- Roson Ferreiro Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13322 , F 178, S 8, H M 86685, I/A 10 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: TORRE DE ARNEDILLO SL
Administrador Unico
- Roson Ferreiro Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13263 , F 18, S 8, H M 214856, I/A 10 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: BARCELONA TOWERS INVESTMENT SL
Consejero
- Roson Ferreiro Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 140, S 8, H M 398501, I/A 3 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-28
Consejero
- GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA
- Jimenez Gonzalez Lidia
- Juarez Garcia Gasco Tomas
- Olier Arenas Eduardo
- Roson Ferreiro Victorino
Miem.Com.Ej.
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 153, S 8, H M 14669, I/A 600 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: TORRE DE RUILOBA SL
Administrador Solidario
- Echevarria Canales Diego
- Roson Ferreiro Victorino
- Uribarrena Fernandez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22659 , F 216, S 8, H M 405225, I/A C (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Consejero
- Roson Ferreiro Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 136, S 8, H M 14669, I/A 583 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Consejero
- Roson Ferreiro Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 110, S 8, H M 14669, I/A 559 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Empresa: CAMARSA CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Llano Cueto Enrique
- Roson Ferreiro Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27790 , F 194, S 8, H M 500815, I/A 3 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Consejero
- Roson Ferreiro Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 106, S 8, H M 14669, I/A 551 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Empresa: TORRE DEL HIGUERON SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Echevarria Canales Diego
- Lopez Molina Nicolas
- Roson Ferreiro Victorino
- Uribarrena Fernandez Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20184 , F 170, S 8, H M 356462, I/A 4 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Información de ROSON FERREIRO VICTORINO
Mostramos los datos de ROSON FERREIRO VICTORINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSON FERREIRO VICTORINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos