ROSO HERNANDEZ AGUSTIN
Informe ejecutivo de ROSO HERNANDEZ AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROSO HERNANDEZ AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAFRARO SA | Apoderado | 21/08/2024 | |
FAMPASHER SL | Apoderado | 13/06/2024 | |
PUERTOS DEPORTIVOS CANARIOS SL | Consejero | 09/01/2024 | |
CANAMEX NAUTICA SL | Administrador Solidario | 01/03/2023 | |
FAMPASHER SL | Secretario | 20/04/2021 | |
FAMPASHER SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/04/2021 | |
HORINSA PUERTOS DEPORTIVOS SL | Secretario | 27/02/2020 | |
HORINSA PUERTOS DEPORTIVOS SL | Consejero | 27/02/2020 | |
PUERTO DEPORTIVO RUBICON SA | Consejero | 09/10/2019 | |
ELGASA CANARIAS SL | Vicesecret. | 21/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROSO HERNANDEZ AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSO HERNANDEZ AGUSTIN
Empresa: HAFRARO SA
Apoderado
- Roso Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 5894, I/A 22 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-35
Empresa: FAMPASHER SL
Apoderado
- Roso Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 522, I/A 16 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-35
Empresa: PUERTOS DEPORTIVOS CANARIOS SL
Consejero
- Roso Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 197, S 8, H TF 25733, I/A 13 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: CANAMEX NAUTICA SL
Administrador Solidario
- Canal Fernandez Liuba Tania
- Roso Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 116, S 8, H GC 60825, I/A 1 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-35
Empresa: CANAMEX DEVELOPMENTS SA
Administrador Solidario
- Canal Fernandez Liuba Tania
- Roso Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 135, S 8, H GC 31728, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-35
Empresa: D7 SOLUTIONS SL
Liquidador
- Roso Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 182, S 8, H GC 43277, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-35
Empresa: D7 SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Roso Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 182, S 8, H GC 43277, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-35
Empresa: FAMPASHER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Roso Hernandez Agustin
Secretario
- Roso Hernandez Agustin
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 224, S 8, H GC 522, I/A 14 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-35
Empresa: FAMPASHER SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Vicesecret.
- Roso Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 224, S 8, H GC 522, I/A 14 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-35
Empresa: TENO INGENIEROS CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Roso Hernandez Agustin
- Roso Hernandez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 217, S 8, H TF 7934, I/A 15 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
VER MAS ACTOS
Información de ROSO HERNANDEZ AGUSTIN
Mostramos los datos de ROSO HERNANDEZ AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSO HERNANDEZ AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos