ROSIQUE OBRADORS JOSE
Informe ejecutivo de ROSIQUE OBRADORS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROSIQUE OBRADORS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMA GESTION DE OBRAS SL | Administrador Solidario | 08/09/2015 | 27/04/2022 |
FAROMACO SL | Administrador Solidario | 17/09/2015 | 25/04/2022 |
CROSHER SL | Administrador Solidario | 23/02/2021 | |
FAROMACO SL | Administrador Unico | 17/09/2015 | |
ROMA GESTION DE OBRAS SL | Administrador Unico | 08/09/2015 |
VINCULACIONES DE ROSIQUE OBRADORS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSIQUE OBRADORS JOSE
Empresa: ROMA GESTION DE OBRAS SL
Administrador Solidario
- Rosique Obradors Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 2, S 8, H A 78931, I/A 3 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-03
Empresa: FAROMACO SL
Administrador Solidario
- Rosique Obradors Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 58, S 8, H A 49697, I/A 5 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-03
Empresa: CROSHER SL
Administrador Solidario
- Hernandez Hernandez Miguel
- Rosique Obradors Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 3, S 8, H A 38544, I/A 7 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-03
Empresa: FAROMACO SL
Administrador Solidario
- Martinez Miravete Pilar
- Rosique Obradors Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 58, S 8, H A 49697, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-03
Empresa: FAROMACO SL
Administrador Unico
- Rosique Obradors Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 58, S 8, H A 49697, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-03
Empresa: ROMA GESTION DE OBRAS SL
Administrador Solidario
- Martinez Miravete Pilar
- Rosique Obradors Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 1, S 8, H A 78931, I/A 2 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-03
Empresa: ROMA GESTION DE OBRAS SL
Administrador Unico
- Rosique Obradors Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 1, S 8, H A 78931, I/A 2 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-03
Información de ROSIQUE OBRADORS JOSE
Mostramos los datos de ROSIQUE OBRADORS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSIQUE OBRADORS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos