ROSILLO GARRIDO GREGORIO
Informe ejecutivo de ROSILLO GARRIDO GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSILLO GARRIDO GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA VENECIA EVENTOS SL | Socio Unico | 29/12/2020 | |
FINCA VENECIA EVENTOS SL | Administrador Unico | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE ROSILLO GARRIDO GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSILLO GARRIDO GREGORIO
Empresa: AINJU SL
Liquidador
- Rosillo Garrido Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 86933, I/A 7 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-03
Empresa: AINJU SL
Liquidador
- Rosillo Garrido Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839 , F 159, S 8, H A 86933, I/A 5 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-03
Empresa: AINJU SL
Administrador Unico
- Rosillo Garrido Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839 , F 159, S 8, H A 86933, I/A 5 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-03
Empresa: FINCA VENECIA EVENTOS SL
Administrador Unico
- Rosillo Garrido Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4339 , F 157, S 8, H A 172419, I/A 1 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Empresa: FINCA VENECIA EVENTOS SL
Socio Único
- Rosillo Garrido Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4339 , F 157, S 8, H A 172419, I/A 1 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Información de ROSILLO GARRIDO GREGORIO
Mostramos los datos de ROSILLO GARRIDO GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSILLO GARRIDO GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos