ROSICH MORALES ANGEL
Informe ejecutivo de ROSICH MORALES ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSICH MORALES ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORDPLEX ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 20/09/2016 | 19/04/2018 |
WORDPLEX ESPAÑA SA | Apoderado | 19/04/2018 | |
WORDPLEX ESPAÑA SA | Administrador Unico | 29/07/2015 | 20/09/2016 |
WORDPLEX ESPAÑA SA | Administrador Unico | 18/06/2010 | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE ROSICH MORALES ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSICH MORALES ANGEL
Empresa: WORDPLEX ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Rosich Morales Angel
Apoderado
- Aragon Iturrizaga Jose Maria
- Rosich Morales Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41959 , F 133, S 8, H B 4902, I/A 24 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: WORDPLEX ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Rosich Morales Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41959 , F 131, S 8, H B 4902, I/A 22 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: WORDPLEX ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Rosich Morales Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41959 , F 131, S 8, H B 4902, I/A 21 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: WORDPLEX ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Rosich Morales Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41959 , F 131, S 8, H B 4902, I/A 19 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
Empresa: WORDPLEX ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Rosich Morales Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27279 , F 200, S 8, H B 4902, I/A 18 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Información de ROSICH MORALES ANGEL
Mostramos los datos de ROSICH MORALES ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSICH MORALES ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos