ROSETY COZAR AGUSTIN MARIA
Informe ejecutivo de ROSETY COZAR AGUSTIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSETY COZAR AGUSTIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOEBIUS BUSINESS BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 29/11/2016 | |
MOEBIUS BUSINESS BARCELONA SL | Secretario | 21/11/2016 | |
MOEBIUS BUSINESS BARCELONA SL | Consejero | 21/11/2016 | |
MOEBIUS BUSINESS CONSULTING SL | Administrador Solidario | 23/06/2009 |
VINCULACIONES DE ROSETY COZAR AGUSTIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSETY COZAR AGUSTIN MARIA
Empresa: MOEBIUS BUSINESS SCHOOL SL
Liquidador Solidario
- De Jorge Alvarez Ignacio
- Nomparte Menendez Valentin
- Rosety Cozar Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33034 , F 42, S 8, H M 594683, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: MOEBIUS BUSINESS SCHOOL SL
Administrador Solidario
- De Jorge Alvarez Ignacio
- Nomparte Menendez Valentin
- Rosety Cozar Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33034 , F 42, S 8, H M 594683, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: MOEBIUS BUSINESS BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Nomparte Menendez Valentin
- Rosety Cozar Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45645 , F 142, S 8, H B 494437, I/A 2 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-08
Empresa: MOEBIUS BUSINESS BARCELONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Nomparte Menendez Valentin
- Rodriguez Martinez Francisco Javier
- Rosety Cozar Agustin Maria
Presidente
Secretario
- Rosety Cozar Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45645 , F 139, S 8, H B 494437, I/A 1 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: MOEBIUS BUSINESS SCHOOL SL
Administrador Solidario
- De Jorge Alvarez Ignacio
- Nomparte Menendez Valentin
- Rosety Cozar Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33034 , F 40, S 8, H M 594683, I/A 1 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
Empresa: MOEBIUS BUSINESS CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Collantes Molinero Jose Maria
- Nomparte Menendez Valentin
- Rosety Cozar Agustin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26774 , F 63, S 8, H M 482459, I/A 1 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-28
Información de ROSETY COZAR AGUSTIN MARIA
Mostramos los datos de ROSETY COZAR AGUSTIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSETY COZAR AGUSTIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos