ROSET ROIG NURIA
Informe ejecutivo de ROSET ROIG NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROSET ROIG NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL VINYET KN ASESORES 2016 SL | Administrador Unico | 31/05/2017 | |
ROSET&ROIG CONSULTORIA 2100 SL | Administrador Unico | 07/03/2017 |
VINCULACIONES DE ROSET ROIG NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSET ROIG NURIA
Empresa: SANT GALDERIC VINS SL
Administrador Unico
- Graells March Josep
- Roset Roig Nuria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44056 , F 2, S 8, H B 445878, I/A 6 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Apoderado Solidario
- Roset Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38877 , F 222, S 8, H B 326078, I/A 21 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-08
Empresa: MAIEUTIKE WINERY SL
Administrador Unico
- Roset Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47026 , F 76, S 8, H B 456148, I/A 7 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-08
Empresa: CATALAN VINS SA
Administrador Unico
- Roset Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 221, S 8, H B 58356, I/A 33 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-08
Apoderado Solidario
- Roset Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38877 , F 219, S 8, H B 326078, I/A 16 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: EL VINYET KN ASESORES 2016 SL
Administrador Unico
- Roset Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45951 , F 118, S 8, H B 503961, I/A 1 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: ROSET&ROIG CONSULTORIA 2100 SL
Administrador Unico
- Roset Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45807 , F 34, S 8, H B 499715, I/A 1 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Empresa: BODEGA LOLAILO SL
Administrador Unico
- Roset Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44441 , F 7, S 8, H B 456148, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-08
Empresa: COPCISA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 176, S 8, H B 53774, I/A 156 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Empresa: CATALAN VINS SA
Administrador Unico
- Roset Roig Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35951 , F 207, S 8, H B 58356, I/A 27 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-08
VER MAS ACTOS
Información de ROSET ROIG NURIA
Mostramos los datos de ROSET ROIG NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSET ROIG NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos