ROSENQUIST NILS INGE THOMAS
Informe ejecutivo de ROSENQUIST NILS INGE THOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROSENQUIST NILS INGE THOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUTAS DEL REINO SL | Administrador Unico | 30/11/2015 | 13/07/2023 |
RUTAS DEL REINO SL | Liquidador | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
CONSTRACTOR SL | Socio Unico | 24/04/2009 | 24/04/2009 |
CONSTRACTOR SL | Administrador Unico | 24/04/2009 | |
CONSTRACTOR SL | Liquidador | 24/04/2009 | 24/04/2009 |
VINCULACIONES DE ROSENQUIST NILS INGE THOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSENQUIST NILS INGE THOMAS
Empresa: RUTAS DEL REINO SL
Liquidador
- Rosenquist Nils Inge Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116, L 1029, F 73, S 8, H MA 31617, I/A 7 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-29
Empresa: RUTAS DEL REINO SL
Administrador Unico
- Rosenquist Nils Inge Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116, L 1029, F 73, S 8, H MA 31617, I/A 7 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-29
Empresa: RUTAS DEL REINO SL
Administrador Unico
- Rosenquist Nils Inge Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116, L 1029, F 73, S 8, H MA 31617, I/A 6 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-29
Empresa: RUTAS DEL REINO SL
Administrador Unico
- Rosenquist Nils Inge Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116, L 1029, F 72, S 8, H MA 31617, I/A 5 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-29
Empresa: CONSTRACTOR SL
Liquidador
- Rosenquist Nils Inge Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164, L 1077, F 34, S 8, H MA 32740, I/A 3 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-29
Empresa: CONSTRACTOR SL
Administrador Unico
- Rosenquist Nils Inge Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164, L 1077, F 34, S 8, H MA 32740, I/A 3 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-29
Empresa: CONSTRACTOR SL
Socio Único
- Rosenquist Nils Inge Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164, L 1077, F 34, S 8, H MA 32740, I/A 3 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-29
Información de ROSENQUIST NILS INGE THOMAS
Mostramos los datos de ROSENQUIST NILS INGE THOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSENQUIST NILS INGE THOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos