ROSENDO VIVES LLORENS
Informe ejecutivo de ROSENDO VIVES LLORENS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROSENDO VIVES LLORENS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROKERS CONSULTANS SL | Administrador Solidario | 22/11/2010 |
VINCULACIONES DE ROSENDO VIVES LLORENS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSENDO VIVES LLORENS
Empresa: SABATERIES VIVES SL
Administrador Unico
- Rosendo Vives Llorens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 139, S 8, H GI 45537, I/A 10 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-17
Empresa: CONSTRUCCIONS LARICASE SL
Administrador Solidario
- Jaume Francesc Mayorga Xirgu
- Rosendo Vives Llorens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 179, S 8, H GI 42070, I/A 6 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-17
Empresa: QUERCUS GROUP 21 SL
Administrador Solidario
- Jaume Francesc Mayorga Xirgu
- Rosendo Vives Llorens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 173, S 8, H GI 40177, I/A 6 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-17
Empresa: BROKERS CONSULTANS SL
Administrador Solidario
- Rosendo Vives Llorens
- Xavier Ignasi Vidal Brualla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 55, S 8, H GI 1849, I/A 9 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-17
Empresa: BROKERS CONSULTANS SL
Administrador Solidario
- Josep Maria Vidal Brualla
- Rosendo Vives Llorens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 55, S 8, H GI 1849, I/A 9 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-17
Empresa: LORTEL SHOES SL
Apoderado
- Rosendo Vives Llorens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 85, S 8, H GI 49021, I/A 3 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-17
Empresa: RAMTEROLL SL
Liquidador Mancomunado
- Jose Gil Doltra
- Juan Pedro Robles Berjaga
- Juan Puigvert Rafart
- Rosendo Vives Llorens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 200, S 8, H GI 35888, I/A 4 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-17
Empresa: RAMTEROLL SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Rosendo Vives Llorens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 200, S 8, H GI 35888, I/A 4 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-17
Información de ROSENDO VIVES LLORENS
Mostramos los datos de ROSENDO VIVES LLORENS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSENDO VIVES LLORENS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos