ROSELLO HERRERO ROSA MARIA
Informe ejecutivo de ROSELLO HERRERO ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSELLO HERRERO ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUTPO 2000 SL | Administrador Unico | 26/05/2023 | |
PICBER SA | Apoderado | 14/09/2017 | |
BUTPO 2000 SL | Apoderado | 19/02/2014 |
VINCULACIONES DE ROSELLO HERRERO ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSELLO HERRERO ROSA MARIA
Empresa: BUTPO 2000 SL
Administrador Unico
- Rosello Herrero Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 222, S 8, H L 27971, I/A 16 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-25
Empresa: PICBER SA
Apoderado
- Rosello Herrero Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 95, S 8, H L 383, I/A 44 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-25
Empresa: BUTPO 2000 SL
Apoderado
- Rosello Herrero Pedro-javier
- Rosello Herrero Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11687 , F 215, S 8, H M 183508, I/A 13 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL
Apoderado Mancomunado
- Rosello Herrero Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 95, S 8, H L 3077, I/A 35 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-25
Empresa: SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL
Apoderado Mancomunado
- Pujol Dittmar Isabel Viviana
- Rosello Herrero Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 212, S 8, H L 3077, I/A 26 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-25
Información de ROSELLO HERRERO ROSA MARIA
Mostramos los datos de ROSELLO HERRERO ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSELLO HERRERO ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos