ROSELLO-FIGUERAS FONTCUBERTA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ROSELLO-FIGUERAS FONTCUBERTA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSELLO-FIGUERAS FONTCUBERTA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRITOR SA | Presidente | 30/10/2018 | |
AGRITOR SA | Consejero | 30/10/2018 | |
PARCEL.LACIONS L'ORIOLA SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE ROSELLO-FIGUERAS FONTCUBERTA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSELLO-FIGUERAS FONTCUBERTA MIGUEL ANGEL
Empresa: AGRITOR SA
Consejero
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Presidente
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2789 , F 107, S 8, H T 5525, I/A 22 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-43
Empresa: AGRITOR SA
Consejero
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2789 , F 107, S 8, H T 5525, I/A 22 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-43
Empresa: PARCEL.LACIONS L'ORIOLA SL
Administrador Mancomunado
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 29, S 8, H T 16185, I/A 4 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Empresa: AGRITOR SA
Consejero
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 124, S 8, H T 5525, I/A 21 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Empresa: AGRITOR SA
Administrador Mancomunado
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 124, S 8, H T 5525, I/A 21 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Empresa: AGRITOR SA
Administrador Mancomunado
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 122, S 8, H T 5525, I/A 20 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Empresa: AGRITOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fontcuberta Blanch Concepcion
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 122, S 8, H T 5525, I/A 20 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Empresa: AGRITOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fontcuberta Blanch Concepcion
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 121, S 8, H T 5525, I/A 19 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-43
Empresa: AGRITOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fontcuberta Blanch Concepcion
- Rosello Figueras Fontcuberta Jesus
- Rosello Figueras Fontcuberta Jose Maria
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rosello-figueras Fontcuberta Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 121, S 8, H T 5525, I/A 19 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-43
Información de ROSELLO-FIGUERAS FONTCUBERTA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ROSELLO-FIGUERAS FONTCUBERTA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSELLO-FIGUERAS FONTCUBERTA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos