ROSELLO CASTELLO ANTONIO
Informe ejecutivo de ROSELLO CASTELLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ROSELLO CASTELLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELLS DE XABIA SL | Liquidador | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
CASTELLS DE XABIA SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | |
MEZQUIDA PUERTO SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2019 | |
MEZQUIDA PUERTO SL | Liquidador Solidario | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
CALA BLANCA VILLAS SL | Liquidador | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
CALA BLANCA VILLAS SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | |
MONTES DE BENICHEMBLA SL | Liquidador Solidario | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
MONTES DE BENICHEMBLA SL | Administrador Solidario | 01/07/2010 | 30/04/2018 |
ARENAL-HILLS SL | Administrador Solidario | 26/10/2017 | |
LLUCATRES SL | Administrador Solidario | 30/05/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROSELLO CASTELLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSELLO CASTELLO ANTONIO
Empresa: CALA BLANCA VILLAS SL
Liquidador
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1840 , F 70, S 8, H A 34304, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Empresa: CALA BLANCA VILLAS SL
Administrador Unico
- Rosello Castello Antonio
Liquidador
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1840 , F 70, S 8, H A 34304, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Empresa: MEZQUIDA PUERTO SL
Liquidador Solidario
- Espasa Catala Gregorio
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 166, S 8, H A 53269, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Empresa: MEZQUIDA PUERTO SL
Administrador Mancomunado
- Espasa Catala Gregorio
- Rosello Castello Antonio
Liquidador Solidario
- Espasa Catala Gregorio
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 166, S 8, H A 53269, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Empresa: CASTELLS DE XABIA SL
Liquidador
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 100, S 8, H A 59307, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Empresa: CASTELLS DE XABIA SL
Administrador Unico
- Rosello Castello Antonio
Liquidador
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 100, S 8, H A 59307, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Empresa: MONTES DE BENICHEMBLA SL
Liquidador Solidario
- Reig Giner Jose Maria
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 190, S 8, H A 121963, I/A 2 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-03
Empresa: MONTES DE BENICHEMBLA SL
Administrador Solidario
- Reig Giner Jose Maria
- Rosello Castello Antonio
Liquidador Solidario
- Reig Giner Jose Maria
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 190, S 8, H A 121963, I/A 2 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-03
Empresa: ARENAL-HILLS SL
Administrador Solidario
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 216, S 8, H A 39074, I/A 3 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-03
Empresa: LLUCATRES SL
Administrador Solidario
- Miñana Bisquert Bartolome
- Rosello Castello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 55, S 8, H A 64996, I/A 2 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-03
VER MAS ACTOS
Información de ROSELLO CASTELLO ANTONIO
Mostramos los datos de ROSELLO CASTELLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSELLO CASTELLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos