ROSELL GARCIA LAURA
Informe ejecutivo de ROSELL GARCIA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROSELL GARCIA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENTIA & BAGS SL | Administrador Solidario | 04/04/2013 | 16/06/2016 |
AFINTEC ADVISING SL | Administrador Solidario | 08/02/2010 | 28/01/2016 |
VINCULACIONES DE ROSELL GARCIA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSELL GARCIA LAURA
Empresa: VALENTIA & BAGS SL
Administrador Solidario
- Escobar Rivera Celia Maria
- Rosell Garcia Laura
- Rosell Garcia Maria Dolores
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 182, S 8, H V 153291, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-46
Empresa: AFINTEC ADVISING SL
Administrador Solidario
- Rosell Garcia Laura
- Soriano Novella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9199, L 6482, F 204, S 8, H V 139465, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-46
Empresa: VALENTIA & BAGS SL
Administrador Solidario
- Escobar Rivera Celia Maria
- Rosell Garcia Laura
- Rosell Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9610, L 6892, F 182, S 8, H V 153291, I/A 1 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-46
Empresa: AFINTEC ADVISING SL
Administrador Solidario
- Rosell Garcia Laura
- Soriano Novella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475, L 1037, F 157, S 8, H CS 30148, I/A 2 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-12
Información de ROSELL GARCIA LAURA
Mostramos los datos de ROSELL GARCIA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSELL GARCIA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos