ROSE SANTIAGO
Informe ejecutivo de ROSE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIS BUDGET GROUP CONTACT CENTRE EMEA SA | Apoderado | 05/05/2021 | |
AVIS BUDGET GROUP CONTACT CENTRE EMEA SA | Apoderado Mancomunado | 18/06/2019 | |
AVIS BUDGET GROUP CONTACT CENTRE EMEA SA | Apoderado Solidario | 23/09/2015 |
VINCULACIONES DE ROSE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSE SANTIAGO
Apoderado
- Garcia Josephine
- Rose Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37398 , F 115, S 8, H M 666746, I/A 7 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37398 , F 113, S 8, H M 666746, I/A 4 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37398 , F 113, S 8, H M 666746, I/A 4 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: ZIPCAR CARSHARING SA
Consejero
- Hernandez Peña Alfredo
- Massimo Marsili
- Rose Santiago
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45629 , F 124, S 8, H B 279168, I/A 42 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 146, S 8, H B 217725, I/A 28 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 146, S 8, H B 217725, I/A 28 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
Consejero
- Eric Brun
- Paul Leslie Ford
- Rose Santiago
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 146, S 8, H B 217725, I/A 26 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: CATALUNYA CARSHARING SA
Consejero
- Hernandez Peña Alfredo
- Martyn Robert Smith
- Massimo Marsili
- Rose Santiago
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43026 , F 111, S 8, H B 279168, I/A 26 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08
Empresa: AVIS CONTACT CENTRES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38099 , F 150, S 8, H B 217725, I/A 21 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
Empresa: AVIS CONTACT CENTRES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38099 , F 150, S 8, H B 217725, I/A 21 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
VER MAS ACTOS
Información de ROSE SANTIAGO
Mostramos los datos de ROSE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos