ROSAS UTRAY NATALIA
Informe ejecutivo de ROSAS UTRAY NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSAS UTRAY NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALKAZUL SL | Apoderado Solidario | 26/01/2023 | |
ALKAZUL SL | Secretario No Consejero | 14/08/2020 | |
GAZUL PRODUCCIONES SL | Apoderado | 23/01/2020 |
VINCULACIONES DE ROSAS UTRAY NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSAS UTRAY NATALIA
Empresa: ALKAZUL SL
Apoderado Solidario
- Gomez Real Antonio
- Gonzalez Martinez Borja
- Rosas Utray Natalia
- Vallejo Inchausti Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40505 , F 104, S 8, H M 31972, I/A 27 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: ALKAZUL SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Rosas Utray Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8849 , F 214, S 8, H M 31972, I/A 24 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Empresa: GAZUL PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Gonzalez Martinez Borja
- Rosas Utray Natalia
- Vallejo Inchausti Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 187, S 8, H M 204997, I/A 43 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: GAZUL PRODUCCIONES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Rosas Utray Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 186, S 8, H M 204997, I/A 41 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: GAZUL PRODUCCIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Secretario No Consejero
- Rosas Utray Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 183, S 8, H M 204997, I/A 35 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Información de ROSAS UTRAY NATALIA
Mostramos los datos de ROSAS UTRAY NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSAS UTRAY NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos