ROSARIO GARCIA SANCHEZ
Informe ejecutivo de ROSARIO GARCIA SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROSARIO GARCIA SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS CEHEGIN SL | Socio Unico | 29/04/2014 | |
MULTISERVICIOS CEHEGIN SL | Administrador Unico | 29/04/2014 |
VINCULACIONES DE ROSARIO GARCIA SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSARIO GARCIA SANCHEZ
Empresa: DISTRIBUCIONES CHARI CEHEGIN SL
Administrador Unico
- Rosario Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 74, S 8, H MU 87487, I/A 2 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-30
Empresa: DISTRIBUCIONES CHARI CEHEGIN SL
Administrador Unico
- Rosario Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 74, S 8, H MU 87487, I/A 1 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-30
Empresa: DISTRIBUCIONES CHARI CEHEGIN SL
Socio Único
- Rosario Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 74, S 8, H MU 87487, I/A 1 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-30
Empresa: MULTISERVICIOS CEHEGIN SL
Administrador Unico
- Rosario Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3034 , F 196, S 8, H MU 84162, I/A 1 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-30
Empresa: MULTISERVICIOS CEHEGIN SL
Socio Único
- Rosario Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3034 , F 196, S 8, H MU 84162, I/A 1 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-30
Empresa: BULLFEED SL
Administrador Unico
- Rosario Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 193, S 8, H MU 69332, I/A 3 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-30
Empresa: GRUPO RAYET SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28392 , F 66, S 8, H M 511288, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-28
Empresa: GRUPO RAYET SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abanades Lopez Alejandro
- Abanades Lopez Mercedes
- Abanades Valero Quintin
- Alonso Uceda Elena
- Bernal Perez Herrera Miguel
- De Carlos Varona Esther
- Diaz Barcelo Caffarena Antonio
- Herranz Garcia Miguel Angel
- Herranz Garcia Miguel Angel
- Joven Martinez Joaquin
- Lopez Colino Mercedes
- Lopez Herrera Tomas
- Naranjo Galan Alfonso
- Perez Lejonagoitia Alberto
- Rosario Garcia Sanchez
- Sagues Mole Sebastian Daniel
- San Martin Lopez Angel
- San Martin Lopez Angel
- Velasco Serrano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 13, S 8, H GU 957, I/A 43 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-19
Información de ROSARIO GARCIA SANCHEZ
Mostramos los datos de ROSARIO GARCIA SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSARIO GARCIA SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos