ROSARIO ELISA PEDRAJAS OLIVARES
Informe ejecutivo de ROSARIO ELISA PEDRAJAS OLIVARES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROSARIO ELISA PEDRAJAS OLIVARES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS SA | Administrador Unico | 25/01/2011 | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE ROSARIO ELISA PEDRAJAS OLIVARES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSARIO ELISA PEDRAJAS OLIVARES
Empresa: EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS SA
Administrador Unico
- Rosario Elisa Pedrajas Olivares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1103 , F 225, S 8, H SE 13268, I/A 10 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-41
Empresa: EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS SA
Administrador Unico
- Rosario Elisa Pedrajas Olivares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1103 , F 224, S 8, H SE 13268, I/A 9 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-41
Información de ROSARIO ELISA PEDRAJAS OLIVARES
Mostramos los datos de ROSARIO ELISA PEDRAJAS OLIVARES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSARIO ELISA PEDRAJAS OLIVARES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos