ROSARIO-CRISTINA PEREZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de ROSARIO-CRISTINA PEREZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROSARIO-CRISTINA PEREZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JONUSE NOVELTY SL | Administrador Unico | 15/01/2014 | 07/08/2019 |
EXCLUSIVAS JONUSE SL | Liquidador | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
EXCLUSIVAS JONUSE SL | Socio Unico | 17/01/2013 | 15/01/2014 |
EXCLUSIVAS JONUSE SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | 15/01/2014 |
VINCULACIONES DE ROSARIO-CRISTINA PEREZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSARIO-CRISTINA PEREZ MARTINEZ
Empresa: JONUSE NOVELTY SL
Administrador Unico
- Rosario-cristina Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 34, S 8, H MU 50852, I/A 4 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-30
Empresa: JOSPUMAR SL
Administrador Unico
- Rosario-cristina Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 33, S 8, H MU 50852, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-30
Empresa: EXCLUSIVAS JONUSE SL
Liquidador
- Rosario-cristina Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 114, S 8, H MU 80776, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-30
Empresa: EXCLUSIVAS JONUSE SL
Administrador Unico
- Rosario-cristina Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 114, S 8, H MU 80776, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-30
Empresa: EXCLUSIVAS JONUSE SL
Administrador Unico
- Rosario-cristina Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 113, S 8, H MU 80776, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-30
Empresa: EXCLUSIVAS JONUSE SL
Socio Único
- Rosario-cristina Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 113, S 8, H MU 80776, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-30
Información de ROSARIO-CRISTINA PEREZ MARTINEZ
Mostramos los datos de ROSARIO-CRISTINA PEREZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSARIO-CRISTINA PEREZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos