ROSALES VILLALBA CRISTINA
Informe ejecutivo de ROSALES VILLALBA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSALES VILLALBA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F. ROSALES MILLAN SL | Administrador Unico | 16/05/2024 |
VINCULACIONES DE ROSALES VILLALBA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSALES VILLALBA CRISTINA
Empresa: F. ROSALES MILLAN SL
Administrador Unico
- Rosales Villalba Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 33917, I/A 7 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-29
Empresa: F. ROSALES MILLAN SL
Administrador Solidario
- Rosales Millan Felipe Jose
- Rosales Villalba Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2233, L 1146, F 91, S 8, H MA 33917, I/A 5 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-29
Empresa: F. ROSALES MILLAN SL
Administrador Solidario
- Rosales Millan Felipe Jose
- Rosales Villalba Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2233, L 1146, F 90, S 8, H MA 33917, I/A 4 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-29
Información de ROSALES VILLALBA CRISTINA
Mostramos los datos de ROSALES VILLALBA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSALES VILLALBA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos