ROSALES ALEMAN ELENA
Informe ejecutivo de ROSALES ALEMAN ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ROSALES ALEMAN ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSALES ALEMAN ELENA
Empresa: IMBORGA SL
Administrador Unico
- Rosales Aleman Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 165, S 8, H GC 34237, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-35
Apoderado Solidario
- Padron Marrero Victor-jesus
- Rosales Aleman Elena
- Socorro Delgado Moneyba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 75, S 8, H VA 117, I/A 55 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-47
Apoderado Solidario
- Rosales Aleman Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 170, S 8, H VA 117, I/A 43 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-47
Apoderado Solidario
- Rosales Aleman Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 169, S 8, H VA 117, I/A 39 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-47
Apoderado Solidario
- Rosales Aleman Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1075 , F 80, S 8, H VA 117, I/A 32 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-47
Información de ROSALES ALEMAN ELENA
Mostramos los datos de ROSALES ALEMAN ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSALES ALEMAN ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos