ROSADO SUAREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ROSADO SUAREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROSADO SUAREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISAGA SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 28/01/2019 | 02/07/2020 |
ISAGA SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 28/01/2019 | 02/07/2020 |
LIMPIEZAS ISALUX SL | Administrador Solidario | 07/08/2014 | 09/03/2015 |
VINCULACIONES DE ROSADO SUAREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSADO SUAREZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: ISAGA SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Rosado Suarez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 85, S 8, H TF 57194, I/A 5 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Empresa: ISAGA SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Rosado Suarez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 84, S 8, H TF 57194, I/A 4 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
Empresa: ISAGA SERVICIOS INTEGRALES SL
Nuevo Socio Único
- Rosado Suarez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 84, S 8, H TF 57194, I/A 4 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
Empresa: LIMPIEZAS ISALUX SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Vargas Maria Loudes
- Rosado Suarez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 64, S 8, H TF 54034, I/A 2 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-38
Empresa: LIMPIEZAS ISALUX SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Vargas Maria Loudes
- Rosado Suarez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 63, S 8, H TF 54034, I/A 1 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-38
Información de ROSADO SUAREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ROSADO SUAREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSADO SUAREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos