ROSADO ROBLES JESUS
Informe ejecutivo de ROSADO ROBLES JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSADO ROBLES JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES INTEGRALES ASECLIMA SL | Administrador Solidario | 14/12/2023 | |
SOLUCIONES INTEGRALES AIRMASTER SL | Administrador Solidario | 08/09/2023 | |
GRUPO SEBASTIAN ROSADO SL | Administrador Solidario | 21/03/2023 |
VINCULACIONES DE ROSADO ROBLES JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSADO ROBLES JESUS
Empresa: SOLUCIONES INTEGRALES ASECLIMA SL
Administrador Solidario
- Rosado Robles Jesus
- Sebastian Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 215, S 8, H A 188538, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-03
Empresa: SOLUCIONES INTEGRALES AIRMASTER SL
Administrador Solidario
- Gimenez Rodriguez Jose Antonio
- Rosado Robles Jesus
- Sebastian Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604 , F 156, S 8, H A 187270, I/A 1 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-03
Empresa: GRUPO SEBASTIAN ROSADO SL
Administrador Solidario
- Rosado Robles Jesus
- Sebastian Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202 , F 131, S 8, H A 164436, I/A 3 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-03
Empresa: GRUPO SEBASTIAN ROSADO SL
Administrador Mancomunado
- Rosado Robles Jesus
- Sebastian Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202 , F 131, S 8, H A 164436, I/A 3 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-03
Empresa: GRUPO SEBASTIAN ROSADO SL
Administrador Mancomunado
- Rosado Robles Jesus
- Sebastian Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202 , F 130, S 8, H A 164436, I/A 1 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-03
Información de ROSADO ROBLES JESUS
Mostramos los datos de ROSADO ROBLES JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSADO ROBLES JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos