ROSADO PARTAL FERNANDO
Informe ejecutivo de ROSADO PARTAL FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSADO PARTAL FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO PLANA MAR SL | Socio Unico | 06/09/2016 | |
ESTACION DE SERVICIO PLANA MAR SL | Administrador Unico | 06/09/2016 | |
FORNS VERGES PARES SL | Socio Unico | 18/05/2016 | |
FORNS VERGES PARES SL | Administrador Unico | 18/05/2016 | |
PANADERIAS ASOCIADAS DE GAVA SL | Administrador Unico | 27/04/2016 | |
RUBI OIL SL | Socio Unico | 09/02/2016 | |
RUBI OIL SL | Administrador Unico | 09/02/2016 | |
AMATISTA OIL SL | Socio Unico | 09/02/2016 | |
AMATISTA OIL SL | Administrador Unico | 09/02/2016 | |
JPR ENERGY SL | Socio Unico | 21/01/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROSADO PARTAL FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSADO PARTAL FERNANDO
Empresa: ESTACION DE SERVICIO PLANA MAR SL
Administrador Unico
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545, L 4452, F 97, S 8, H MA135725, I/A 2 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-29
Empresa: ESTACION DE SERVICIO PLANA MAR SL
Nuevo Socio Único
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545, L 4452, F 97, S 8, H MA135725, I/A 2 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-29
Empresa: FORNS VERGES PARES SL
Administrador Unico
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515, L 4422, F 93, S 8, H MA134045, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-29
Empresa: FORNS VERGES PARES SL
Socio Único
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515, L 4422, F 93, S 8, H MA134045, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-29
Empresa: PANADERIAS ASOCIADAS DE GAVA SL
Administrador Unico
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5345, L 4252, F 209, S 8, H MA125798, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-29
Empresa: AMATISTA OIL SL
Administrador Unico
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5482, L 4389, F 141, S 8, H MA132369, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: AMATISTA OIL SL
Socio Único
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5482, L 4389, F 141, S 8, H MA132369, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: RUBI OIL SL
Administrador Unico
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5482, L 4389, F 133, S 8, H MA132368, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: RUBI OIL SL
Nuevo Socio Único
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5482, L 4389, F 133, S 8, H MA132368, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: ZAFIRO OIL SL
Administrador Unico
- Rosado Partal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5476, L 4383, F 34, S 8, H MA131999, I/A 2 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-29
VER MAS ACTOS
Información de ROSADO PARTAL FERNANDO
Mostramos los datos de ROSADO PARTAL FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSADO PARTAL FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos