ROSADO MADRID MIGUEL
Informe ejecutivo de ROSADO MADRID MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ROSADO MADRID MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSADO MADRID MIGUEL
Empresa: BELER SA
Administrador Unico
- Rosado Madrid Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632, L 545, F 135, S 8, H MA 19523, I/A 8 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-29
Empresa: BELER SA
Administrador Unico
- Rosado Madrid Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632, L 545, F 135, S 8, H MA 19523, I/A 7 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: LA HIGUERA DEL CAMINERO SL
Administrador Unico
- Rosado Madrid Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137, L 1050, F 161, S 8, H MA 32137, I/A 6 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-29
Información de ROSADO MADRID MIGUEL
Mostramos los datos de ROSADO MADRID MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSADO MADRID MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos