ROSADO CRESPO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ROSADO CRESPO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSADO CRESPO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSADO CRESPO PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2021 | |
ROCASA PROMOCIONES DEL SUR SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2021 | |
PROINROS SL | Secretario | 20/05/2020 | |
PROINROS SL | Consejero | 20/05/2020 | |
GESTION INMOBILIARIA BARBATE SL | Socio Unico | 17/07/2015 | |
GESTION INMOBILIARIA BARBATE SL | Administrador Unico | 17/07/2015 | |
VEJERALTO SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE ROSADO CRESPO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSADO CRESPO JOSE MARIA
Empresa: ROSADO CRESPO PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Rosado Crespo Andres Jesus
- Rosado Crespo Jose Maria
- Rosado Crespo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 23, S 8, H CA 30735, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-11
Empresa: ROCASA PROMOCIONES DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Rosado Crespo Andres Jesus
- Rosado Crespo Jose Maria
- Rosado Crespo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 89, S 8, H CA 51546, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-11
Empresa: ROCASA PROMOCIONES DEL SUR SL
Consejero
- Rosado Crespo Andres Jesus
- Rosado Crespo Jose Maria
- Rosado Crespo Manuel Jesus
- Rosado Marin Manuel
Presidente
Secretario
- Rosado Crespo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 89, S 8, H CA 51546, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-11
Empresa: PROINROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Rosado Crespo Andres Jesus
- Rosado Crespo Jose Maria
- Rosado Crespo Manuel Jesus
- Rosado Marin Manuel
Presidente
Secretario
- Rosado Crespo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 117, S 8, H CA 230, I/A 12 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-11
Empresa: ROCASA PROMOCIONES DEL SUR SL
Consejero
- Rosado Crespo Andres Jesus
- Rosado Crespo Jose Maria
- Rosado Crespo Manuel Jesus
- Rosado Marin Manuel
Presidente
Secretario
- Rosado Crespo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 87, S 8, H CA 51546, I/A 1 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-11
Empresa: GESTION INMOBILIARIA BARBATE SL
Administrador Unico
- Rosado Crespo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 184, S 8, H CA 20095, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-11
Empresa: GESTION INMOBILIARIA BARBATE SL
Socio Único
- Rosado Crespo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 184, S 8, H CA 20095, I/A 2 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-11
Empresa: VEJERALTO SL
Apoderado Mancomunado
- Jordan Canto Jose
- Luna Romero Antonio Pablo
- Rosado Crespo Jose Maria
- Rosado Marin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 194, S 8, H CA 1708, I/A 9 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-11
Información de ROSADO CRESPO JOSE MARIA
Mostramos los datos de ROSADO CRESPO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSADO CRESPO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos