ROSA VERA EMMANUEL
Informe ejecutivo de ROSA VERA EMMANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROSA VERA EMMANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANGOPAPAYA SLNE | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
MANGOPAPAYA SLNE | Socio Unico | 08/03/2024 | |
PERAPIÑA SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
PERAPIÑA SL | Socio Unico | 04/05/2022 | |
SUNTRUCKINC SL | Administrador Unico | 11/11/2020 | |
GOYASUR SL | Apoderado Solidario | 22/10/2019 | |
ROSVERGO SL | Apoderado Solidario | 22/10/2019 |
VINCULACIONES DE ROSA VERA EMMANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSA VERA EMMANUEL
Empresa: MANGOPAPAYA SLNE
Socio Único
- Rosa Vera Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 217, S 8, H TF 63787, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Empresa: MANGOPAPAYA SLNE
Administrador Unico
- Rosa Vera Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 217, S 8, H TF 63787, I/A 4 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Empresa: PERAPIÑA SL
Administrador Unico
- Rosa Vera Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 78, S 8, H TF 67926, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Empresa: PERAPIÑA SL
Socio Único
- Rosa Vera Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 78, S 8, H TF 67926, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Empresa: MANGOPAPAYA SLNE
Administrador Unico
- Rosa Vera Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 217, S 8, H TF 63787, I/A 3 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-38
Empresa: SUNTRUCKINC SL
Administrador Unico
- Rosa Vera Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 173, S 8, H TF 65149, I/A 1 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-38
Empresa: ROSA VERA EMMANUEL 037969941S SLNE
Administrador Unico
- Rosa Vera Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 216, S 8, H TF 63787, I/A 1 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-38
Empresa: ROSVERGO SL
Apoderado Solidario
- Herzog Vera Pablo
- Rosa Vera Emmanuel
- Vera Goya Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 129, S 8, H TF 26020, I/A 5 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-38
Empresa: GOYASUR SL
Apoderado Solidario
- Herzog Vera Pablo
- Rosa Vera Emmanuel
- Vera Goya Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 55, S 8, H TF 62876, I/A 2 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-38
Información de ROSA VERA EMMANUEL
Mostramos los datos de ROSA VERA EMMANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSA VERA EMMANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos